ymddiriedolwyr PERSHORE UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 200661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLAIRE LORDING | Cadeirydd | 06 July 2015 |
|
|||||
Julie Margaret Hemming | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||
Valerie Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Ian Alfred Buckley | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|||||
Rev James Adam Martin | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|||||
Deborah Rowley | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|
||||
Dr CHRISTINE DODD | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
Peter Carling | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|
||||
ROBERT ANTON SPEIGHT | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
VALERIE ANNE WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.