ymddiriedolwyr THE UNITED CHARITIES OF ST MARTIN
Rhif yr elusen: 200733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter William Hart | Cadeirydd | 07 September 2020 |
|
|||||||||
James Carver | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||||
COUNCILLOR Jo Hodges | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||||||
LOUIS STEPHEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|||||||||
PAM CLAYTON | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||||||
Lynn Denham | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|||||||||
JABBA RIAZ | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|
||||||||
BILL SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MR JIM WHELDON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.