ymddiriedolwyr HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 201081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jordan OBE | Cadeirydd | 22 November 2021 |
|
|
||||||||
Henry George Le Vaillant Gardener | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||||
Oliver Cooper | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||||
Victoria Thorp | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||||
Charlotte Rose | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||||
William Vine | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||||
Rachel Coyle MBE | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||||
Dr Julian Roberts | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||||
Richard Lumley Green-Wilkinson | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||||||
Dr Helen McCormack | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||||||
Oliver Cox | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|||||||||
Lesley Chin | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||||||
Malcolm John Sonnex | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|
||||||||
Matthew Prescott | Ymddiriedolwr | 06 June 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.