ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS - HANTS AND SURREY BORDER BRANCH
Rhif yr elusen: 201291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Littlewood | Cadeirydd | 23 August 2017 |
|
|
||||
Sara Rotherham | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Hathaway | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|||||
Marie Wingate | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Paul William Herber | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Susan Mary Herber | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Vivienne Anne Leonard | Ymddiriedolwr | 26 October 2013 |
|
|
||||
Marion Jeanne Newman | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Janice Frances Cardew | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.