Hanes ariannol ST. JOHN'S FOUNDATION EST. 1174
Rhif yr elusen: 201476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.12m | £5.88m | £5.20m | £5.34m | £5.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51m | £6.46m | £5.74m | £6.38m | £6.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £244.00k | £6.00k | £49.00k | £43.00k | £72.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £240.00k | £350.00k | £211.00k | £419.00k | £599.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £883.00k | £909.00k | £856.00k | £849.00k | £813.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £128.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.75m | £4.62m | £4.08m | £4.03m | £3.86m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.86m | £5.02m | £4.13m | £4.32m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £1.24m | £1.47m | £1.67m | £2.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.00k | £35.00k | £30.00k | £30.00k | £28.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.66m | £2.20m | £1.11m | £1.49m | £1.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.50m | £1.24m | £1.47m | £1.67m | £2.04m | |
|
Gwariant - Arall | £147.00k | £206.00k | £141.00k | £396.00k | £673.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.