ymddiriedolwyr BURLEY CHARITIES
Rhif yr elusen: 201500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Ash | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Jayne Downing | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
MRS NICKY COOK | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
Dr Jane Savage | Ymddiriedolwr | 07 December 2006 |
|
|
||||
CHARLES JOHN MOORMAN | Ymddiriedolwr | 02 June 2003 |
|
|
||||
Paul Anthony Holdsworth | Ymddiriedolwr | 24 November 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.