ymddiriedolwyr THE CHIPPENHAM CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 201541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Redeyoff | Cadeirydd | 05 April 2016 |
|
|
||||
Marc Allum | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Paul Wilson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Patience Higman | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
SCOTT BLUM | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Christopher Norris | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|||||
REV ROD KEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Jennifer Marina Norris | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.