Dogfen lywodraethu FEOFFEES CHARITY
Rhif yr elusen: 202043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 10.07.1917 AS VARIED BY SCHEMES OF 30.06.1925, 24.02.1964 AND 31.8.1988. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07 MAR 2018 as amended on 02 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT OF A YEARLY SUM TO THE VICAR FOR THE TIME BEING OF THE PARISH OF STROUD FOR HIS OWN BENEFIT. REMAINDER IS TO BE DEVIDED INTO TWO EQUAL MOIETIES. ONE MOIETY TO BE-PAID TO THE STROUD EDUCATIONAL FOUNDATION AND THE OTHER TO THE FEOFFEES CHURCH FUND CHARITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF STROUD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.