Hanes ariannol THE ABBEYFIELD BOGNOR REGIS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 202045
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.89k | £488.71k | £537.87k | £237.27k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.19k | £532.90k | £571.90k | £424.44k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £36.54k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £517.52k | N/A | £537.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £166 | N/A | £138 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £120 | N/A | £358 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.19k | N/A | £571.90k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.