ymddiriedolwyr HEATHFIELD ALLOTMENT TRUST
Rhif yr elusen: 202075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Ann Darby | Cadeirydd | 15 July 2018 |
|
|
||||
Rev Stephen Charles Jones | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
AMANDA JANE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
NIGEL SKINNER | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
SUSAN DOREEN SNELL | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Wadhams | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
IAN ROBERT SCOTT | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|||||
CLAIRE LOUISE WHITER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GRAHAME ATKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.