ymddiriedolwyr OTTERY FEOFFEE CHARITY
Rhif yr elusen: 202095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir John Michael Kennaway | Cadeirydd |
|
||||||||
Peter Hamilton Faithfull | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||
Glyn Dobson | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Brian Cammack | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||
Anthony Paul Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||
Wendy Cammack | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||||
MRS JUDITH DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARK JAMES GALPIN ESSAME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS JUNE GLENNIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DIANE VERONICA PASSEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.