Hanes ariannol ST. GILES CHARITY ESTATES
Rhif yr elusen: 202540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.31k | £712.98k | £712.52k | £688.63k | £743.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £680.89k | £741.25k | £772.87k | £784.54k | £830.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36k | £404 | £32.87k | £12.89k | £712 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £634.11k | £646.41k | £616.54k | £641.89k | £716.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.36k | £66.17k | £63.11k | £33.85k | £27.19k | |
|
Incwm - Arall | £66.49k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.96k | £710.20k | £750.48k | £760.38k | £806.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.93k | £31.05k | £22.39k | £24.17k | £23.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.25k | £0 | £19.20k | £23.98k | £26.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £42.00k | £78.50k | £69.36k | £63.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.93k | £0 | £1.00k | £21.44k | £21.16k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.