ymddiriedolwyr THE HOSPITAL OF THE BLESSED MARY, COMMONLY CALLED ST MARY'S, HOSPITAL, CHICHESTER
Rhif yr elusen: 202631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Canon Simon Holland | Cadeirydd | 30 April 2023 |
|
|||||||
Simon Mark Dyson RIBA | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||||
Howard Graham Castle-Smith | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|||||||
Rev Jack Dunn | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||||
Toni Hayes | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||||
MRS JILL EVERSHED-MARTIN | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||||
Ruth Margaret Taunt | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.