Hanes ariannol HOSPITAL OF ST CROSS AND ALMSHOUSE OF NOBLE POVERTY
Rhif yr elusen: 202751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £853.68k | £658.04k | £929.43k | £929.88k | £981.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £769.74k | £737.39k | £756.98k | £920.13k | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £11.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.58k | £53.33k | £92.20k | £52.49k | £79.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.46k | £6.70k | £24.83k | £28.29k | £31.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £302.72k | £171.23k | £251.41k | £279.08k | £286.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £436.91k | £426.78k | £561.00k | £570.02k | £583.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £691.81k | £685.90k | £697.74k | £775.74k | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.94k | £51.49k | £59.24k | £144.39k | £75.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.26k | £68.48k | £70.41k | £82.28k | £80.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.33k | £45.49k | £50.35k | £129.02k | £59.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.