Dogfen lywodraethu HOSPITAL OF ST CROSS AND ALMSHOUSE OF NOBLE POVERTY
Rhif yr elusen: 202751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 05/11/1984 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/03/1990 AS AMENDED ON 05/09/2006 AS AMENDED BY ORDER DATED 01/11/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/06/2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/03/2012 as amended on 23 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE BRETHREN OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.