Dogfen lywodraethu CLIPSTON ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 202790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL DATED 18TH MARCH 1668 (RV 23 P. 365) COURT OF CHANCERY ORDER OF 12TH AUGUST 1819 AND SCHEMES OF THE 13TH MAY 1896, 24TH FEBRUARY 1928 AND 3RD SEPTEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR UNMARRIED MEN OR WOMEN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF CLIPSTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.