ymddiriedolwyr COMMON ALLOTMENTS
Rhif yr elusen: 202826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Insull | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Jason Trevor Isaac | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Michael Callaghan-Martin | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Lauren Mary Bright | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
Bruce Ashley Callaghan-Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
David Parish | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
PHILIP WILLIAM CLOKE | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
DOUGLAS MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|||||
DESMOND JOHN MAISEY | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|||||
CHRISTOPHER JAMES BRIGHT | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
KEELEY ELLEN ELIZABETH ALLIN | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS SUE MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.