ymddiriedolwyr HIGHWEEK CHARITIES
Rhif yr elusen: 203004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNY HAMMOND | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|||||||
OLIVER GIDDINGS | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||||
RICHARD JENKS | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||
PHILIP BULLIVANT | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||
Rev gareth REGAN | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||||
JEREMY HOWELL | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||||
Liz Roberts | Ymddiriedolwr | 31 December 2014 |
|
|
||||||
ROBERT BRYANT | Ymddiriedolwr | 23 November 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.