Hanes ariannol THE STROUD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 203161
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.01k | £48.79k | £95.83k | £42.25k | £23.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.44k | £49.96k | £92.50k | £39.27k | £18.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.