ymddiriedolwyr DAVID WILLIAMSON TRUST
Rhif yr elusen: 203269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WILLIAM HOSEGOOD | Cadeirydd | 21 February 2001 |
|
|
||||
Sally Ellen Egan Mills | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Badger | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Stuart John Crouch | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
David Field | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
ALAN MORTON GREEN | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
ANN CHASE | Ymddiriedolwr | 19 May 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.