ymddiriedolwyr KNOWLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 203387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Alderson | Cadeirydd | 09 September 2023 |
|
|
||||
Amy Natalie Sweet | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Judith Franklin | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Janet Manfield | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Frances Richardson | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Matthew Healey | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
Claire Branfield | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
JACKIE COX | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||
PAT HAYMAN | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||
MANDY DICKINSON | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.