ymddiriedolwyr UNITED ALMSHOUSE CHARITIES
Rhif yr elusen: 203464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Alexander | Cadeirydd | 13 March 2019 |
|
|||||||
Mary Morgan | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||||
John Lewis | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|||||||
PAUL BARTON | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||||
David Baird | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||||
DR Sarah Catherine Robinson | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|||||||
GEORGE CARPENTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.