ymddiriedolwyr THE ALMSHOUSES OF JOHN ISBURY AND JACOB HARDRETT
Rhif yr elusen: 203772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hickling Blackwell | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|||||||||
Andrew Alexander Chalk | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|||||||||
Christian Martin Noll | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|||||||||
Gina Sharon Mooney | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||||||
Dr HUGH BENEDICT POWELL | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||||||
Mary Chalk | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||||||
Rev Juliette Melinda Mintern | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|||||||||
PETER MILES YOUNG | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|||||||||
Nicholas George Spence | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||||||
SIOBAN MARY PATRICIA PENFOLD | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.