ymddiriedolwyr THE QUEEN VICTORIA INSTITUTE FUND
Rhif yr elusen: 204050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Christopher SUTTON | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||
David Hare | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Cllr Karen Jean Rowland | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
SARA UREN | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
JANET MARY DIGBY | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|
||||
Dr DEBORAH GWENDOLINE JENKINS | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.