ymddiriedolwyr COOMBE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 204158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES MCLENING | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANDREW DAVID PROUSE | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
ALISTAIR TIMOTHY DONOHEW | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
ROSE BARNECUT | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Cossey | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
JOHN THOMAS COSSEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Julian John Le Vavasseur dit Durell | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
MATTHEW LUCAS PENGELLY | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Mrs Debbie Hickman | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Dr DON WEERASIRIE | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
STEPHEN GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
SUSAN ANNE LE VAVASSEUR DIT DURELL | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
ANNE GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
SHEILA SUSAN DAWES | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|
||||
TREVOR STANLEY DAWES | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|
||||
FREDERICK AUSTIN CUNDY | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|||||
DELINE ANNE ROOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY PATRICIA ROUND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ANTHONY JULIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM JOHN LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.