Hanes ariannol GABLES FARM DOGS' AND CATS' HOME
Rhif yr elusen: 204579
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £946.25k | £564.96k | £584.28k | £709.47k | £242.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £539.61k | £572.83k | £629.11k | £738.15k | £299.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £363.67k | £403.65k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £33.81k | £51.67k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £92.39k | £133.45k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £71.05k | £58.64k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £23.35k | £62.07k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £294.32k | £304.70k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £562.44k | £648.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £40.98k | £44.51k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.