ymddiriedolwyr TRUMPINGTON PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 204588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mandy Jill Maxwell | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
Jennifer Margaret Clare Klein | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
CATHERINE ANN ROWLAND | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
JOHN GRAY | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
Andrew John Sweasey | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||
SHEILA MAY BETTS | Ymddiriedolwr | 20 January 1999 |
|
|||||
DAMIAN FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY GREGORY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.