Hanes ariannol THE BRISTOL BENEVOLENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 204592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.36k | £608.85k | £463.71k | £636.87k | £542.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £845.31k | £770.24k | £613.54k | £619.54k | £688.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £351 | £16.92k | N/A | £175 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £553.01k | £591.92k | N/A | £636.69k | £542.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £175 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £844.16k | £726.72k | N/A | £551.51k | £591.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.15k | £43.52k | N/A | £68.03k | £97.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.41k | £15.67k | N/A | £21.05k | £16.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £160.00k | £12.00k | N/A | £8.02k | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.15k | £43.52k | N/A | £68.03k | £97.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.