Hanes ariannol RSPCA Devon Branch
Rhif yr elusen: 205154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.10m | £1.71m | £812.45k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £979.13k | £928.78k | £945.92k | £1.01m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £199.38k | £38.06k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £744.34k | £539.19k | £1.19m | £201.53k | £434.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £525.70k | £496.80k | £362.35k | £512.48k | £556.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.21k | £33.00k | £34.64k | £39.92k | £45.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.57k | £34.57k | £26.25k | £20.46k | £45.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £93.38k | £38.06k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £705.44k | £496.33k | £1.11m | £117.95k | £363.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £487.30k | £500.49k | £526.93k | £578.14k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £491.82k | £428.30k | £387.01k | £332.80k | £20.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.99k | £13.85k | £68.62k | £104.36k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.56k | £11.82k | £11.99k | £10.73k | £20.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £31.99k | £95.22k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.