ymddiriedolwyr TAYLER BLACKALL FUND
Rhif yr elusen: 205178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV SIMON NICHOLAS CRONK | Cadeirydd | 29 October 2015 |
|
|||||
William George Meadon | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Katie Stringer | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
MRS J E SIMCOX | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
JANE ROSEMARY CANNON | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
FIONA MUNRO HEYWARD | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Mr Ben Spencer | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
MRS M A HOWLETT | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.