Hanes ariannol SCHOOLMISTRESSES AND GOVERNESSES BENEVOLENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 205366
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.22m | £1.39m | £868.61k | £152.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.40m | £1.42m | £1.61m | £348.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.99k | £8.46k | £72.49k | £11.72k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £1.11m | £1.22m | £762.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £100.01k | £99.38k | £95.78k | £94.89k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £28.99k | £8.46k | £72.49k | £11.21k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.37m | £1.39m | £1.58m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.41k | £23.13k | £22.76k | £20.47k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.06k | £6.84k | £7.28k | £7.16k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.