Hanes ariannol Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Northamptonshire Branch
Rhif yr elusen: 205377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.27k | £630.62k | £727.30k | £844.49k | £998.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £744.01k | £644.50k | £783.04k | £821.55k | £994.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £159.21k | £138.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £178.51k | £227.98k | £250.91k | £186.77k | £206.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £560.45k | £353.12k | £437.81k | £619.56k | £754.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £61.55k | £49.33k | £38.56k | £37.93k | £35.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £763 | £192 | £13 | £226 | £1.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.23k | £41.10k | £123.76k | £130.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £248.77k | £203.40k | £262.21k | £226.51k | £260.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £482.97k | £362.83k | £459.89k | £520.06k | £636.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.28k | £78.27k | £60.94k | £74.99k | £97.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.