ymddiriedolwyr NUFFIELD HEALTH
Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN TRACY WHITWORTH | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lee Michael Rochford | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
TRACEY ANNE KILLEN | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Robb | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Mark Stansfeld | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Junaid Bajwa | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Patrick Figgis | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
STEPHEN MASLIN | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|||||
DR Natalie-Jane Anne Macdonald | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.