ymddiriedolwyr SUSAN DAY RESIDENTIAL HOME
Rhif yr elusen: 205695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWINA ALISON COOPER | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||
Sheila Dorothy Roles | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||
Paul Jaggers | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
ANNE THOMAS-STAFFORD | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
Geoffrey Alan HILLS | Ymddiriedolwr | 30 March 2014 |
|
|||||
MARK GWYNFOR THOMAS | Ymddiriedolwr | 12 May 2011 |
|
|
||||
JANICE DONOVAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.