ymddiriedolwyr LADY SMYTH'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 205749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Robert James Taylor | Cadeirydd | 18 October 2018 |
|
|||||||||
Derek Ronald Odey | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||||||
Christopher Mitchell | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|||||||||
Jonathan George Crutchlow | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||||
David Redvers Guthrie Murray Milne | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||||||
Rev James Harris | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|||||||||
Angela June Neale | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|||||||||
CHRISTINE PATRICIA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 18 November 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.