Dogfen lywodraethu DORMANSLAND WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 205768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED 1 JUNE 1920 SUPPLEMENTED BY DEED OF 4 FEBRUARY 1929, 7 MARCH 1929, 2 SEPTEMBER 1938 AND 23 FEBRUARY 1954.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A MENS CLUB AND SOCIAL CENTRE FOR THE VILLAGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DORMANSLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.