Hanes ariannol THE EMILIE GALLOWAY HOME OF REST
Rhif yr elusen: 205867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £704.21k | £786.66k | £771.27k | £771.87k | £748.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £734.57k | £774.13k | £804.10k | £742.11k | £762.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £81.86k | £108.30k | £102.04k | £106.06k | £155.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £70.88k | £68.60k | £1.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £50.18k | £71.17k | £69.65k | £2.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £691.24k | £721.60k | £687.46k | £690.90k | £733.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.96k | £12.31k | £10.79k | £11.32k | £12.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.57k | £1.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £50.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £733.61k | £774.13k | £804.10k | £741.44k | £761.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.06k | £19.82k | £20.73k | £17.28k | £21.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £960 | £0 | £0 | £673 | £639 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.