Hanes ariannol ALMSHOUSE CHARITY OF ARTHUR WINSLEY AND OTHERS
Rhif yr elusen: 206000
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.25k | £520.68k | £504.70k | £482.99k | £503.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.59k | £343.03k | £471.25k | £448.80k | £500.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £97 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £97 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £488.61k | £504.70k | N/A | £502.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £31.99k | £5.67k | N/A | £916 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £86 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £343.03k | £471.25k | N/A | £500.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.