ymddiriedolwyr THE KINGSTON AND DISTRICT WEL-CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 206286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tormod Sund | Cadeirydd | 09 March 2015 |
|
|
||||
Anne Owen | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Anne Nicholson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Samia Khan | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Nicholas Aplas | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
Aruna Jennings | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Mary Ward | Ymddiriedolwr | 06 July 2014 |
|
|
||||
SANDY CRAGG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.