ymddiriedolwyr DUNWICH TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 206294
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dennis Cox | Cadeirydd | 14 March 2014 |
|
|
||||
Patricia Shirley Boechler | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Sharon Louise Earp | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Henry Tomlinson | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Julian Perry | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Katherine Jane Hamilton | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Rod Smith | Ymddiriedolwr | 13 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.