ymddiriedolwyr CHESHAM, AMERSHAM & DISTRICT MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 206478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Anne Milner | Cadeirydd | 17 March 2013 |
|
|||||
Susan Marie Masters | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|
||||
WENDY DUNN | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
JOHN WILLS | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Lesley Donaldson | Ymddiriedolwr | 31 March 2013 |
|
|
||||
JILLIAN LOUISE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
MATTHEW JAMES REAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.