Hanes ariannol BRISTOL MASONS' CHARITY
Rhif yr elusen: 206528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £612.81k | £800.91k | £719.38k | £791.64k | £637.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £768.47k | £475.69k | £1.05m | £770.48k | £830.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £290 | £289 | £290 | £0 | £2.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £146 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £179.50k | £145.34k | £154.82k | £167.62k | £173.01k | |
|
Incwm - Arall | £433.02k | £655.28k | £564.28k | £623.88k | £462.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £110.92k | £81.97k | £47.75k | £130.37k | £188.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.86k | £32.66k | £0 | £640.11k | £36.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.52k | £2.02k | £1.92k | £1.97k | £1.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £89.50k | £63.05k | £0 | £111.85k | £171.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.86k | £32.66k | £0 | £0 | £36.67k | |
|
Gwariant - Arall | £624.69k | £361.06k | £1.00m | £0 | £605.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.