ymddiriedolwyr THE STAPLEFORD FEOFFEE CHARITY
Rhif yr elusen: 206701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Elizabeth Pett | Cadeirydd | 30 October 2018 |
|
|
||||
Laura Rawlings | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|||||
John Graham Swinton | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Julia Jane Creed | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Thomas Horsley Robinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Rebecca Whitehouse | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Dr Alastair Roy MacGregor | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
Revd Dr SIMON WHELDON TAYLOR KC | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.