Hanes ariannol THE INSURANCE CHARITIES
Rhif yr elusen: 206860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.40m | £1.11m | £1.05m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.21m | £1.26m | £1.13m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.00k | £127.00k | £69.00k | £106.00k | £214.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00k | £0 | £1.00k | £1.00k | £7.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22m | £1.27m | £998.00k | £938.00k | £906.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.00k | £41.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £27.00k | £36.00k | £0 | £5.00k | £23.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.98m | £1.09m | £940.00k | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £198.00k | £176.00k | £180.00k | £186.00k | £209.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.00k | £59.00k | £56.00k | £62.00k | £73.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £46.00k | £47.00k | £46.00k | £51.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £47.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.