ymddiriedolwyr REYDON TRUST
Rhif yr elusen: 206873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (218 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Rebecca Clark | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
Nicholas David Humphry | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Benjamin Cooper | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Sally Hunting | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
David Christopher Smith | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
Cameron Ross Walker McClue | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
MICHAEL MAYHEW | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.