Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY OF LONDON FOR IMPROVING NATURAL KNOWLEDGE (COMMONLY KNOWN AS THE ROYAL SOCIETY)
Rhif yr elusen: 207043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.69m | £129.78m | £136.17m | £124.58m | £139.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.72m | £133.70m | £138.42m | £127.65m | £141.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.76m | £101.89m | £113.02m | £103.06m | £112.53m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £832.00k | £805.00k | £1.86m | £543.00k | £1.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.49m | £1.98m | £110.00k | £137.00k | £65.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £89.25m | £120.07m | £127.08m | £116.69m | £129.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.05m | £6.85m | £4.86m | £7.20m | £8.74m | |
|
Incwm - Arall | £72.00k | £76.00k | £2.27m | £15.00k | £14.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £209.00k | £26.00k | £486.00k | £38.00k | £614.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £110.47m | £129.29m | £136.33m | £124.09m | £138.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.25m | £4.41m | £2.10m | £3.56m | £3.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £400.00k | £363.00k | £664.00k | £261.00k | £533.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.23m | £3.90m | £3.62m | £3.75m | £4.08m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.02m | £1.16m | £1.03m | £2.69m | £2.13m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.