ymddiriedolwyr BRITISH HUMANE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 207120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD WILLIAM CAMPBELL CAMPBELL-JOHNSTON | Cadeirydd | 10 May 2016 |
|
|
||||
Chris Walton | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
James Andrew Campbell Campbell -Johnston mr | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Richard Makepeace | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Georgina Rebecca May Evans | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Holden | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Anna Campbell -Johnston | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
DR John Alexander Smail JP | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.