Hanes ariannol THE GEORGE EDWARD SMART HOMES
Rhif yr elusen: 207164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.79m | £1.81m | £1.66m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.70m | £1.77m | £1.78m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.02k | £73.53k | N/A | £45.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.84k | £69.57k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.97k | £6.37k | £52.56k | £5.25k | £145.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.69m | £1.66m | £1.55m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.50k | £88.54k | £93.88k | £98.00k | £101.90k | |
|
Incwm - Arall | £9.44k | £6.61k | £4.20k | £5.51k | £7.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £50.00k | £5.25k | £145.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.70m | £1.77m | £1.78m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.89k | £11.22k | £10.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.