Dogfen lywodraethu THE GUEST HOUSE, LINGFIELD
Rhif yr elusen: 207424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL OF ARTHUR BALDWIN HAYWARD PROVED IN THE PRINCIPAL REGISTRY ON THE 31ST AUGUST 1954 AND SCHEMES OF 21ST MAY 1982, 11TH MARCH 1983, 29TH JULY 1993 AND 20TH NOVEMBER 1995 AND 23RD MARCH 2001 AS AMENDED BY SCHEME DATED 31 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
MAINTENANCE OF GUEST HOUSE AS LIBRARY AND MUSEUM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LINGFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.