ymddiriedolwyr FUEL ALLOTMENT
Rhif yr elusen: 207452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Hon Patricia Hope Hewitt | Cadeirydd | 05 October 2017 |
|
|||||
Robert Goddard | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Coin Venes | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
IAN BARRETT | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
JOHN JOSEPH WARHAM | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||
JANET NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.